TRANSPORTES AEREOS DEL SUR SA - EXTINGUIDA
Dirección social . Partida L'Almaina, 92
Código Postal 03110
Municipio Mutxamel
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social TRANSPORTES AEREOS DEL SUR SA
CIF A41274010
Actividad Transporte aéreo de pasajeros
Nombres Anteriores
- TRANSPORTES AEREOS DEL SUR SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AVINCIS AVIATION INTERNATIONAL SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES AEREOS DEL SUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES AEREOS DEL SUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arizon Del Prado Luis Eduardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/03/2013 | 22/08/2013 |
Arque Gibernau Jaime | Apoderado | 22/08/2013 | |
AVINCIS AVIATION INTERNATIONAL SA | Administrador Mancomunado | 10/07/2012 | 22/08/2013 |
AVINCIS AVIATION INTERNATIONAL SA | Socio Unico | 12/12/2012 | 22/08/2013 |
AVINCIS AVIATION SA | Administrador Mancomunado | 10/07/2012 | 22/08/2013 |
Bueno Margaix Jose Adrian | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2012 | 22/08/2013 |
Bueno Margaix Jose Adrian | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/08/2013 | |
Butler Halter Guillermo | Apoderado | 22/08/2013 | |
Cicero Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2012 | 22/08/2013 |
Cicero Andrea | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2012 | 22/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTES AEREOS DEL SUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 13, S 8, H A 133316, I/A 10 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-03
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arizon Del Prado Luis Eduardo
- Bueno Margaix Jose Adrian
- Bueno Margaix Jose Adrian
- Cicero Andrea
- Cicero Andrea
- Cicero Andrea
- Cicero Andrea
- Drummond James Edward Macgregor
- Drummond James Edward Macgregor
- Drummond James Edward Macgregor
- Drummond James Edward Macgregor
- Garcia Medina Ruben
- Garcia Medina Ruben
- Garcia Medina Ruben
- Iñigo Moreno-ventas Luis Francisco
- Moreno Puigdollers Jose Luis
- Sanchez Vicente Emilio Jose
- Sanchez Vicente Emilio Jose
- Sanchez Vicente Emilio Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 13, S 8, H A 133316, I/A 10 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 13, S 8, H A 133316, I/A 10 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 13, S 8, H A 133316, I/A 8 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 13, S 8, H A 133316, I/A 7 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 13, S 8, H A 133316, I/A 6 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 8º.- COPROPIEDAD, USUFRUCTO Y PRENDA DE ACCIONES SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 12, S 8, H A 133316, I/A 5 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 12, S 8, H A 133316, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-03
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 12, S 8, H A 133316, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-03
- PTDA LA ALMAINA 92 - AERODROMO DE MUTXAMEL (MUTXAMEL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 12, S 8, H A 133316, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-03