TRANSPORTES ACAYMO SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social TRANSPORTES ACAYMO SL
CIF B38034856
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TRANSPORTES ACAYMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES ACAYMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendez Melian Mauricio | Administrador Mancomunado | 08/01/2009 | 28/05/2018 |
Mendez Perez Juan Tomas | Administrador Mancomunado | 08/01/2009 | 28/05/2018 |
Isabel Perez Melian | Administrador Mancomunado | 08/01/2009 | |
Polonia Maria Julia Melian De Leon | Administrador Mancomunado | 08/01/2009 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES ACAYMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 62, S 8, H TF 3463, I/A 8 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 62, S 8, H TF 3463, I/A 8 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 62, S 8, H TF 3463, I/A 7 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 62, S 8, H TF 3463, I/A 7 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-38