TRANSPORTE URGENTE DE GUADALAJARA SL - EXTINGUIDA
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Razón Social TRANSPORTE URGENTE DE GUADALAJARA SL
CIF B19021427
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.seur.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Delmas Yves Pierre Louis
Propietario SEUR GEOPOST SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTE URGENTE DE GUADALAJARA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTE URGENTE DE GUADALAJARA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 17/04/2013 | 10/12/2014 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 23/03/2009 | 10/12/2014 |
Calzon Ramos Benjamin | Apoderado | 29/07/2013 | 10/12/2014 |
Delmas Yves Pierre Louis | Administrador Unico | 29/07/2013 | 10/12/2014 |
Guy Maurice Lebeau Eric | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2013 | 10/12/2014 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 05/12/2013 | 10/12/2014 |
Lujan Espi Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2013 | 10/12/2014 |
Martinez Garcia Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2013 | 10/12/2014 |
Morales Moreno Dionisio | Apoderado | 06/08/2013 | 10/12/2014 |
Roldan Jimenez Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2013 | 10/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSPORTE URGENTE DE GUADALAJARA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 152, S 8, H GU 308, I/A 18 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-19
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 152, S 8, H GU 308, I/A 18 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-19
- Sociedades absorbidas: SEUR GEOPOST SL
- Sociedades absorbidas: TRANSCOBA SL
- Sociedades absorbidas: TURSA TRANSPORTES Y SERVICIOS 2000 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 153, S 8, H GU 308, I/A 17nn (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-19
- Cierre provisional de la hoja durante 6 meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231.2 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 153, S 8, H GU 308, I/A 17nn (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-19
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 240 , F 152, S 8, H GU 308, I/A 17 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 225 , F 57, S 8, H GU 308, I/A 16 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 124, S 8, H GU 308, I/A 15 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 123, S 8, H GU 308, I/A 14 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 122, S 8, H GU 308, I/A 13 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-19
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 122, S 8, H GU 308, I/A 13 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-19