TRANSOGUETA SA - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Tratado de Mastrich, 4
Código Postal 01230
Municipio Iruña Oka/Iruña de Oca
Provincia Áraba/Alava
Razón Social TRANSOGUETA SA
CIF A01121946
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.transogueta.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ogueta Albaina Francisco Javier
Auditor BNFIX KLZ AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE TRANSOGUETA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSOGUETA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNFIX KLZ AUDITORES SLP | Auditor | 11/04/2013 | 27/01/2022 |
Ogueta Albaina Francisco Javier | Consejero | 19/05/2012 | 27/01/2022 |
Ogueta Albaina Francisco Javier | Presidente | 19/05/2012 | 27/01/2022 |
Ogueta Martinez De San Vicente Idoia | Apoderado | 28/12/2009 | 27/01/2022 |
Ogueta Martinez De San Vicente Idoia | Consejero | 19/05/2012 | 27/01/2022 |
Ogueta Saracibar Asier | Apoderado | 28/12/2009 | 27/01/2022 |
Ogueta Saracibar Asier | Secretario | 19/05/2012 | 27/01/2022 |
Ogueta Saracibar Asier | Consejero | 19/05/2012 | 27/01/2022 |
Saracibar Garcia Maria Luisa | Consejero | 19/05/2012 | 27/01/2022 |
Ogueta Albaina Francisco Javier | Gerente Uni. | 06/03/2009 |
ACTOS BORME DE TRANSOGUETA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 167, S 8, H VI 1389, I/A 29 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-01
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 167, S 8, H VI 1389, I/A 29 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 167, S 8, H VI 1389, I/A 29 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-01
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 167, S 8, H VI 1389, I/A 28 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-01
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 167, S 8, H VI 1389, I/A 27 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-01
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 166, S 8, H VI 1389, I/A 26 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-01
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 166, S 8, H VI 1389, I/A 25 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-01
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 165, S 8, H VI 1389, I/A 24 (19/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-01
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-149-01
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-01