TRANSJUBALCOY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jose Diez Mora, 49
Código Postal 03205
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSJUBALCOY SL
CIF B54721402
Capital Social 29202.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 12/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gea Serrano Pedro Antonio
VINCULACIONES DE TRANSJUBALCOY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSJUBALCOY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gea Serrano Pedro Antonio | Socio Unico | 27/09/2018 | 05/10/2022 |
Larrosa Martinez Manuel | Apoderado Mancomunado | 16/08/2018 | 05/10/2022 |
Valero Alemañ Alejandro | Apoderado Mancomunado | 16/08/2018 | 05/10/2022 |
Valero Alemañ Alejandro | Apoderado | 22/07/2013 | 05/10/2022 |
Valero Alemañ Alejandro | Administrador Unico | 23/11/2020 | 05/10/2022 |
Gea Serrano Pedro Antonio | Administrador Unico | 18/07/2013 | 23/11/2020 |
ACTOS BORME DE TRANSJUBALCOY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 76, S 8, H A 135750, I/A 7 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSJUBALCOY SL
Nif:B54721402
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:FRANCISCO CABRERA TOMAS
Fecha de Resolución:14/07/2022
Número Procedimiento Concursal:598/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3702
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-135750
Inscripción:
7
Fecha Inscripción05/10/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 76, S 8, H A 135750, I/A 7 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSJUBALCOY SL
Nif:B54721402
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:FRANCISCO CABRERA TOMAS
Fecha de Resolución:14/07/2022
Número Procedimiento Concursal:598/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3702
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-135750
Inscripción:
7
Fecha Inscripción05/10/2022
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 76, S 8, H A 135750, I/A 7 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 76, S 8, H A 135750, I/A 7 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-196-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 75, S 8, H A 135750, I/A 6 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 75, S 8, H A 135750, I/A 6 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 75, S 8, H A 135750, I/A 5 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-03
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 75, S 8, H A 135750, I/A 4 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-03
Capital Anterior: | 20.202,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.202,00 | Euros |
Porcentaje: | 44,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 75, S 8, H A 135750, I/A 3 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 74, S 8, H A 135750, I/A 2 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-03