TRANSGARZA EXPRESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Urano, 8
Código Postal 35215
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSGARZA EXPRESS SL
CIF B35773498
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Guerra Aguiar Francisco Manuel
Propietario Guerra Aguiar Francisco Manuel
VINCULACIONES DE TRANSGARZA EXPRESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSGARZA EXPRESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guerra Aguiar Francisco Manuel | Administrador Unico | 06/07/2018 | 28/12/2021 |
Guerra Aguiar Francisco Manuel | Socio Unico | 06/07/2018 | 28/12/2021 |
Guerra Aguiar Francisco Manuel | Apoderado | 05/09/2016 | 28/12/2021 |
Berrospid Baylon Beatriz Mariela | Administrador Unico | 19/10/2012 | 06/07/2018 |
Berrospid Baylon Beatriz Mariella | Socio Unico | 06/07/2018 | 06/07/2018 |
Berrospid Bailon Beatriz Mariela | Administrador Unico | 19/10/2012 | |
Delgado Bueno Matias | Administrador Unico | 19/10/2012 | 19/10/2012 |
ACTOS BORME DE TRANSGARZA EXPRESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 13 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSGARZA EXPRESS SL
Nif:B35773498
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA
Fecha de Resolución:07/10/2021
Número Procedimiento Concursal:444/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2187
Libro:
0
Folio:
187
Hoja:
8-31583
Inscripción:
13
Fecha Inscripción28/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 13 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-35
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSGARZA EXPRESS SL
Nif:B35773498
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Juez / Ponente:GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA
Fecha de Resolución:07/10/2021
Número Procedimiento Concursal:444/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2187
Libro:
0
Folio:
187
Hoja:
8-31583
Inscripción:
13
Fecha Inscripción28/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Las Palmas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 13 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-35
- C/ URANO 8 - PILETILLAS (TELDE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 12 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 12 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-35
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 11 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 10 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 187, S 8, H GC 31583, I/A 10 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 72, S 8, H GC 31583, I/A 9 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1681 , F 72, S 8, H GC 31583, I/A 8 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-35