TRANSFRIAS 2016 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sequia de Rascanya, 17
Código Postal 46210
Municipio Picanya
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSFRIAS 2016 SL
CIF B98834393
Capital Social 56000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 06/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Frias Rubio Jose Luis
Propietario Frias Rubio Jose Luis
VINCULACIONES DE TRANSFRIAS 2016 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSFRIAS 2016 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baselga Lolo Sonia | Apoderado | 01/07/2016 | 19/12/2019 |
Frias Rubio Jose Luis | Administrador Unico | 20/06/2016 | 19/12/2019 |
Frias Rubio Jose Luis | Socio Unico | 04/11/2019 | 19/12/2019 |
ACTOS BORME DE TRANSFRIAS 2016 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 16, S 8, H V 171368, I/A 7 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 16, S 8, H V 171368, I/A 7 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 16, S 8, H V 171368, I/A 6 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-46
- C/ SEQUIA DE RASCANYA 17 - POLIGONO INDUSTRIAL ALQ (PICANYA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 15, S 8, H V 171368, I/A 5 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-46
Capital Anterior: | 19.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 37.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 56.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 194,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 15, S 8, H V 171368, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-46
- C/ MARTINA 11 - POLIGONO INDUSTRIAL MORET, NAVE 5 (PICANYA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 25, S 8, H V 171368, I/A 3 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 14, S 8, H V 171368, I/A 2 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 13, S 8, H V 171368, I/A 1 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-46
Dirección:G.V. FERNANDO EL CATOLICO 7 1 1 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:06/06/16
Capital:19.000,00 Euros
Objeto social:Tendrá por objeto: a) El Transporte de mercancías por carretera y prestación de servicios de agencia de transporte, y servicio de grúas. b) La compraventa, reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos, tanto nuevos como usados. La compraventa de recambios para todo tipo de vehículos. Los ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10140, L 7422, F 13, S 8, H V 171368, I/A 1 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-46