TRANSFORMADOS NEILAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Tafalla
Provincia Navarra
Razón Social TRANSFORMADOS NEILAN SL
CIF B31916406
Actividad Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 14/02/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSFORMADOS NEILAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSFORMADOS NEILAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gaztelumendi Arrillaga Jose | Apoderado | 09/08/2010 | 24/01/2017 |
Yarzabal Errasti Ainhoa | Apoderado | 18/01/2010 | 24/01/2017 |
Yarzabal Errasti Aritz | Administrador Unico | 18/01/2010 | 24/01/2017 |
Yarzabal Errasti Aritz | Liquidador Unico | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
Gaztelumendi Arrillaga Jose | Administrador Unico | 18/01/2010 | |
Yarzabal Errasti Aritz | Apoderado | 18/01/2010 |
ACTOS BORME DE TRANSFORMADOS NEILAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 16, S 8, H NA 25763, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 16, S 8, H NA 25763, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 16, S 8, H NA 25763, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 16, S 8, H NA 25763, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 16, S 8, H NA 25763, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 16, S 8, H NA 25763, I/A 7 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 15, S 8, H NA025763, I/A00006 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-159-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 14, S 8, H NA025763, I/A00003 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 14, S 8, H NA025763, I/A00003 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1294 , F 14, S 8, H NA025763, I/A00004 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-31