TRANSFORMADOS DEL NERVION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Barro La Paul, 6
Código Postal 48460
Municipio Urduña/Orduña
Provincia Bizkaia
Razón Social TRANSFORMADOS DEL NERVION SA
CIF A95275996
Actividad Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRANSFORMADOS DEL NERVION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSFORMADOS DEL NERVION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artola Careaga Carlos | Apoderado | 09/06/2009 | 12/02/2015 |
Artola Careaga Carlos | Apoderado Mancomunado | 09/06/2009 | 12/02/2015 |
Fernandez Espejel Borja | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2009 | 12/02/2015 |
Gil Acacio Adolfo | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2009 | 12/02/2015 |
Guinea Uria Joseba Mikel | Apoderado Mancomunado | 09/06/2009 | 12/02/2015 |
Lopez Gomez Maria Nieves | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2009 | 12/02/2015 |
Solachi Ugarte Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 09/06/2009 | 12/02/2015 |
Artola Careaga Carlos | Consejero | 29/10/2010 | |
Ayala Cabero Fernando | Vicepresidente | 08/09/2010 | 29/10/2010 |
Ayala Cabero Fernando | Consejero | 08/09/2010 | 29/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSFORMADOS DEL NERVION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 27 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSFORMADOS DEL NERVION SA
Nif:A95275996
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:BEGOÑA MERINO JUEZ
Fecha de Resolución:03/02/2015
Número Procedimiento Concursal:244/06
Datos Registrales:
Tomo:
4879
Libro:
0
Folio:
177
Hoja:
8-37788
Inscripción:
27
Fecha Inscripción12/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 27 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSFORMADOS DEL NERVION SA
Nif:A95275996
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:BEGOÑA MERINO JUEZ
Fecha de Resolución:03/02/2015
Número Procedimiento Concursal:244/06
Datos Registrales:
Tomo:
4879
Libro:
0
Folio:
177
Hoja:
8-37788
Inscripción:
27
Fecha Inscripción12/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 27 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 26 H (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-91-48
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 26 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANSFORMADOS DEL NERVION SA
Nif:A95275996
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 BILBAO
Número:2
Juez / Ponente:EDORTA J ETXARANDIO HERRERA
Fecha de Resolución:27/09/2010
Número Procedimiento Concursal:244/06
Datos Registrales:
Tomo:
4879
Libro:
0
Folio:
177
Hoja:
8-37788
Inscripción:
26
Fecha Inscripción29/10/2010
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 26 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-48
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 26 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-48
- Se rectifica el CIF de la entidad "TRANSFORMADOS DEL NERVION, SOCIEDAD ANONIMA" siendo el mismo A95275996
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 25 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-48
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del art. 17& de los Estatutos referente a la composición del consejo de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879 , F 177, S 8, H BI 37788, I/A 24 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-179-48