TRANSFLAMENC SL
Dirección social Av Robert Graupera, 134
Código Postal 43580
Municipio Deltebre
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSFLAMENC SL
CIF B43613272
Capital Social 101903.4 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Teléfono 97 748 95 70
VINCULACIONES DE TRANSFLAMENC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSFLAMENC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benet Bertomeu Lorenzo | Apoderado Solidario | 14/04/2010 | 13/02/2012 |
Marti Subirats Jose Luis | Apoderado Solidario | 14/04/2010 | 13/02/2012 |
Piñol Costes Joana | Apoderado | 14/04/2010 |
ACTOS BORME DE TRANSFLAMENC SL
- AVDA ROBERT GRAUPERA, 134 BAJOS (DELTEBRE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 66, S 8, H T 20796, I/A 8 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 66, S 8, H T 20796, I/A 7 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-43
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 64, S 8, H T 20796, I/A 6 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 64, S 8, H T 20796, I/A 5 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-43
Capital Anterior: | 80.981,64 | Euros |
Aumento de capital: | 20.921,76 | Euros |
Capital Actual: | 101.903,40 | Euros |
Porcentaje: | 25,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 63, S 8, H T 20796, I/A 4 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-178-43