TRANSEUROPEAN MEGAPARK SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 110
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TRANSEUROPEAN MEGAPARK SA
CIF A82514308
Capital Social 91999.9 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRANSEUROPEAN MEGAPARK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSEUROPEAN MEGAPARK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antequera Jordan De Urries Juan Bautista | Secretario | 30/09/2011 | |
Baker Ian Edward | Consejero Delegado | 20/05/2011 | 30/09/2011 |
Baker Ian Edward | Consejero | 20/05/2011 | 30/09/2011 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Presidente | 30/09/2011 | |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Consejero | 30/09/2011 | |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Liquidador | 30/09/2011 | 30/09/2011 |
Salamanca Cuevas Victor | Consejero | 30/09/2011 | |
Gilchrist Robert Alfred | Consejero Delegado | 20/05/2011 | |
Gilchrist Robert Alfred | Consejero | 20/05/2011 |
ACTOS BORME DE TRANSEUROPEAN MEGAPARK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24561 , F 2, S 8, H M 250301, I/A 18 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24561 , F 2, S 8, H M 250301, I/A 18 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24561 , F 2, S 8, H M 250301, I/A 18 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24561 , F 2, S 8, H M 250301, I/A 18 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-108-28
Capital Anterior: | 697.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 605.000,10 | Euros |
Capital Actual: | 91.999,90 | Euros |
Porcentaje: | 86,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24561 , F 1, S 8, H M 250301, I/A 17 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-106-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24561 , F 1, S 8, H M 250301, I/A 16 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24561 , F 1, S 8, H M 250301, I/A 16 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-57-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-28