TRANSELEC MONTAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ OBISPO MARTIN RUANO 10 3 2
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social TRANSELEC MONTAR SL
CIF B25434259
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANSELEC MONTAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSELEC MONTAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montull Alarcon Jose | Administrador Unico | 13/07/2012 | 27/04/2015 |
Montull Alarcon Jose Martin | Administrador Unico | 27/04/2015 | |
Montull Bea Lucia | Apoderado | 30/12/2008 | 27/04/2015 |
Tarancon Gonzalo Jose Manuel | Administrador Unico | 13/07/2012 |
ACTOS BORME DE TRANSELEC MONTAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 43, S 8, H L 11067, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 43, S 8, H L 11067, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 43, S 8, H L 11067, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 43, S 8, H L 11067, I/A 11 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 43, S 8, H L 11067, I/A 10 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 43, S 8, H L 11067, I/A 10 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-25
- C/ OBISPO MARTIN RUANO 10 3 2 (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 43, S 8, H L 11067, I/A 9 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-156-25