TRANSARTEAGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Amanecer, 47
Código Postal 02006
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANSARTEAGA SL
CIF B02494748
Capital Social 36000.0 Euros
Actividad Preparación de terrenos
Fecha de Constitución 06/11/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRANSARTEAGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSARTEAGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Gonzalez Desiderio | Administrador Solidario | 10/11/2009 | 23/12/2019 |
Torres Gonzalez Desiderio | Liquidador | 23/12/2019 | 23/12/2019 |
Torres Martinez Jorge | Apoderado | 20/11/2009 | 23/12/2019 |
Torres Gonzalez Juan Julian | Administrador Solidario | 10/11/2009 | 20/11/2019 |
ACTOS BORME DE TRANSARTEAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 654, F 64, S 8, H AB 21000, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 654, F 64, S 8, H AB 21000, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 654, F 64, S 8, H AB 21000, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 654, F 64, S 8, H AB 21000, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-02
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 654, F 64, S 8, H AB 21000, I/A 4 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890, L 654, F 64, S 8, H AB 21000, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-197-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 220, S 8, H AB 21000, I/A 2 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 653, F 219, S 8, H AB 21000, I/A 1 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-02