TRANSACCIONES SIDERURGICAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social TRANSACCIONES SIDERURGICAS SA
CIF A48441554
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fecha de Constitución 06/09/1990
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL
VINCULACIONES DE TRANSACCIONES SIDERURGICAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSACCIONES SIDERURGICAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL | Presidente | 08/11/2011 | 25/08/2016 |
ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL | Consejero Delegado | 08/11/2011 | 25/08/2016 |
ACEK DESARROLLO Y GESTION INDUSTRIAL SL | Consejero | 08/11/2011 | 25/08/2016 |
Bazaga Gonzalez Francisco | Apoderado | 20/12/2011 | 25/08/2016 |
Calvo Moreira Jesus | Apoderado | 24/02/2014 | 25/08/2016 |
Calvo Moreira Jesus | Secretario | 08/11/2011 | 25/08/2016 |
Calvo Moreira Jesus | Consejero | 08/11/2011 | 25/08/2016 |
Imaz Rubalcaba Javier Ignacio | Consejero | 08/11/2011 | 25/08/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/02/2011 | 25/08/2016 |
Calvo Moreira Jesus | Administrador Mancomunado | 08/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRANSACCIONES SIDERURGICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 221, S 8, H BI 332,A , I/ CIERR (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 221, S 8, H BI 332,A , I/ CIERR (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 221, S 8, H BI 332,A , I/ 41 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 221, S 8, H BI 332,A , I/ 40 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-9-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 220, S 8, H BI 332,A , I/ 39 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 220, S 8, H BI 332,A , I/ 38 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 220, S 8, H BI 332,A , I/ 37 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-48
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 8. Administración y Representacion.-. Se modifican también los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 218, S 8, H BI 332,A , I/ 36 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 218, S 8, H BI 332,A , I/ 36 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 98 , F 218, S 8, H BI 332,A , I/ 36 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-48