TRANS PEREZ PONGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Montañesa, 4
Código Postal 39004
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANS PEREZ PONGA SL
CIF B39834163
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 18/05/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perez Fernandez Jose Javier
VINCULACIONES DE TRANS PEREZ PONGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANS PEREZ PONGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Fernandez Jose Javier | Administrador Unico | 23/05/2016 | 18/01/2023 |
Perez Fernandez Jose Javier | Socio Unico | 23/05/2016 | 18/01/2023 |
Perez Fernandez Jose Javier | Liquidador Unico | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
ACTOS BORME DE TRANS PEREZ PONGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 103, S 8, H S 30851, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 103, S 8, H S 30851, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 103, S 8, H S 30851, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 103, S 8, H S 30851, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 103, S 8, H S 30851, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 102, S 8, H S 30851, I/A 1 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 102, S 8, H S 30851, I/A 1 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-39
Dirección:C/ LA MONTAÑESA 4, ENTLO. CENTRO (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:18/05/16
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:El transporte de mercandías por carretera, nacional e internacional, mediante vehículos propios o alquilados, así como la intermediación en servicios de transporte. Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, tales como las agencias de transporte, transitarios y otros servicios de m
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1131 , F 102, S 8, H S 30851, I/A 1 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-39