TRANS NASUI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Repartidor Sant Isidre, 2
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANS NASUI SL
CIF B55185011
Capital Social 89010.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 30/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ilie Nasui
VINCULACIONES DE TRANS NASUI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANS NASUI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ilie Nasui | Administrador Unico | 27/02/2019 | 14/12/2020 |
Ilie Bogdan Nasui | Administrador Solidario | 07/11/2013 | 27/02/2019 |
Ilie Nasui | Administrador Solidario | 07/11/2013 | 27/02/2019 |
ACTOS BORME DE TRANS NASUI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 22, S 8, H GI 55482, I/A 6 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-17
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANS NASUI SL
Nif:B55185011
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA
Juez / Ponente:SANTIAGO ARAGONES SEIJO
Parte Dispositiva:
La conclusión del procedimiento concursal por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:25/02/2020
Número Procedimiento Concursal:352/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2948
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-55482
Inscripción:
6
Fecha Inscripción14/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 22, S 8, H GI 55482, I/A 6 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-17
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANS NASUI SL
Nif:B55185011
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE GIRONA
Juez / Ponente:SANTIAGO ARAGONES SEIJO
Parte Dispositiva:
La declaración del concurso voluntario de acreedores de la sociedad
Fecha de Resolución:25/02/2020
Número Procedimiento Concursal:352/2020
Datos Registrales:
Tomo:
2948
Libro:
0
Folio:
22
Hoja:
8-55482
Inscripción:
6
Fecha Inscripción14/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Girona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 22, S 8, H GI 55482, I/A 6 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 22, S 8, H GI 55482, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 22, S 8, H GI 55482, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 22, S 8, H GI 55482, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-17
Capital Anterior: | 35.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 54.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 89.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 154,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 22, S 8, H GI 55482, I/A 4 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-17
Capital Anterior: | 20.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 35.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 74,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 21, S 8, H GI 55482, I/A 3 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-17
Capital Anterior: | 15.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 21, S 8, H GI 55482, I/A 2 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 21, S 8, H GI 55482, I/A 1 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-17