TRANS LUGGAGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Penedes, 97
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social TRANS LUGGAGE SL
CIF B62472436
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANS LUGGAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANS LUGGAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zarcero Busquets Jorge | Administrador Unico | 25/09/2012 | 22/12/2016 |
Zarcero Busquets Jorge | Liquidador | 22/12/2016 | 22/12/2016 |
Lopez Rodriguez Antonio | Administrador Unico | 06/02/2009 | 25/09/2012 |
Zarcero Montes Antonio | Administrador | 06/02/2009 |
ACTOS BORME DE TRANS LUGGAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 194, S 8, H B 229021, I/A 6 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 194, S 8, H B 229021, I/A 6 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 194, S 8, H B 229021, I/A 6 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 194, S 8, H B 229021, I/A 5 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 194, S 8, H B 229021, I/A 5 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 194, S 8, H B 229021, I/A 4 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33300 , F 194, S 8, H B 229021, I/A 4 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-08