TRANS JAPEMED SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Molinera, 1
Código Postal 30500
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANS JAPEMED SL
CIF B73035651
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANS JAPEMED SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANS JAPEMED SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marian Barcus | Administrador Unico | 22/03/2019 | 24/01/2022 |
Marian Burcus | Administrador Unico | 24/01/2022 | |
Nicolae Istrate | Apoderado | 20/01/2015 | 24/01/2022 |
Pana Mihaita | Apoderado | 10/03/2011 | 24/01/2022 |
Constantin Istrate | Administrador Unico | 23/02/2011 | 22/03/2019 |
Mihaita Pana | Apoderado | 20/01/2015 | |
Julia Olmos Sola | Administrador Unico | 23/02/2011 |
ACTOS BORME DE TRANS JAPEMED SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 130, S 8, H MU 31867, I/A 8 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANS JAPEMED SL
Nif:B73035651
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:01/10/2020
Número Procedimiento Concursal:1205/2020
Datos Registrales:
Tomo:
1564
Libro:
0
Folio:
130
Hoja:
8-31867
Inscripción:
8
Fecha Inscripción24/01/2022
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 130, S 8, H MU 31867, I/A 8 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANS JAPEMED SL
Nif:B73035651
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID
Juez / Ponente:MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO
Fecha de Resolución:01/10/2020
Número Procedimiento Concursal:1205/2020
Datos Registrales:
Tomo:
1564
Libro:
0
Folio:
130
Hoja:
8-31867
Inscripción:
8
Fecha Inscripción24/01/2022
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 130, S 8, H MU 31867, I/A 8 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 130, S 8, H MU 31867, I/A 8 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-30
- Al publicar la inscripción del nombramiento del Administrador de la sociedad se consignó erróneamente el apellido del Administrador, siendo el nombre completo correcto Don Marian Burcus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 130, S 8, H MU 31867, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 130, S 8, H MU 31867, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 130, S 8, H MU 31867, I/A 7 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 129, S 8, H MU 31867, I/A 6 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 129, S 8, H MU 31867, I/A 6 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-30
- PLAZA DE LA MOLINERA 1 ENTLO 8 (MOLINA DE SEGURA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 129, S 8, H MU 31867, I/A 5 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-30