TRANMANAURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Unicef, 6
Código Postal 03010
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRANMANAURE SL
CIF B94062429
Capital Social 14000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/05/2012
Nombres Anteriores
- SKAL TRANSPORTER SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRANMANAURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANMANAURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lopez Antonio | Administrador Unico | 26/02/2016 | 14/07/2021 |
Veran Mayo Juan Manuel | Apoderado | 16/01/2015 | 28/08/2018 |
Meza Cabrera Maria Del Pilar | Socio Unico | 04/03/2015 | 26/02/2016 |
Meza Cabrera Maria Del Pilar | Administrador Unico | 04/03/2015 | 26/02/2016 |
Oubiña Iglesias Valentin | Administrador Unico | 24/05/2012 | 04/03/2015 |
ACTOS BORME DE TRANMANAURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 4 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANMANAURE SL
Nif:B94062429
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JUAN VICENTE GAMBIN PALACIOS
Fecha de Resolución:22/02/2021
Número Procedimiento Concursal:18/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3927
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-148893
Inscripción:
4
Fecha Inscripción14/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 4 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRANMANAURE SL
Nif:B94062429
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JUAN VICENTE GAMBIN PALACIOS
Fecha de Resolución:22/02/2021
Número Procedimiento Concursal:18/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3927
Libro:
0
Folio:
73
Hoja:
8-148893
Inscripción:
4
Fecha Inscripción14/07/2021
Registro:Registro Mercantil de null
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 4 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 4 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 3 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-03
- AVDA UNICEF 6 Esc.4 6º B (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3927 , F 73, S 8, H A 148893, I/A 2 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-03
Empresa: SKAL TRANSPORTER SL
- C/ FARO 29 (ILLA DE AROUSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795, L 3795, F 157, S 8, H PO 53153, I/A 5 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-36