TRANFRILUZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA LAS PALMAS-TELDE S/N - KM 11
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Razón Social TRANFRILUZ SL
CIF B76190727
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por ferrocarril
Fecha de Constitución 14/05/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SHUTTLE TRUCK SL
VINCULACIONES DE TRANFRILUZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANFRILUZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Leon Monica | Administrador Solidario | 04/01/2024 | 06/06/2024 |
Diaz Reyes Oscar Cristo | Administrador Solidario | 04/01/2024 | 06/06/2024 |
SHUTTLE TRUCK SL | Socio Unico | 04/01/2024 | 06/06/2024 |
Segura Moreno Alfredo | Administrador Unico | 26/05/2014 | 04/01/2024 |
Segura Moreno Alfredo | Socio Unico | 26/05/2014 | 04/01/2024 |
ACTOS BORME DE TRANFRILUZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 48320, I/A 3 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 48320, I/A 3 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-35
- CTRA LAS PALMAS-TELDE S/N - KM 11 (TELDE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 105, S 8, H GC 48320, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 105, S 8, H GC 48320, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 105, S 8, H GC 48320, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 105, S 8, H GC 48320, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 105, S 8, H GC 48320, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 105, S 8, H GC 48320, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 103, S 8, H GC 48320, I/A 1 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 103, S 8, H GC 48320, I/A 1 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-35