TRAMUNTANA 2014 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Torroella, Km. 4
Código Postal 17258
Municipio Torroella de Montgrí
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRAMUNTANA 2014 SL
CIF B55204028
Capital Social 223020.0 Euros
Fecha de Constitución 09/05/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Carles Ferrer Reig
VINCULACIONES DE TRAMUNTANA 2014 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAMUNTANA 2014 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carles Ferrer Reig | Liquidador | 03/12/2020 | 03/12/2020 |
Carles Ferrer Reig | Socio Unico | 20/03/2019 | 03/12/2020 |
Carles Ferrer Reig | Administrador Unico | 15/01/2015 | 03/12/2020 |
Antonio Leon Simon | Administrador Mancomunado | 23/05/2014 | 15/01/2015 |
Carles Ferrer Reig | Administrador Mancomunado | 23/05/2014 | 15/01/2015 |
ACTOS BORME DE TRAMUNTANA 2014 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 4 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 4 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 4 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 4 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 4 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 3 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 2 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-17
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 220.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 223.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.284,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 2 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 2 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 82, S 8, H GI 56259, I/A 2 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-17