TRAMOS RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 108
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRAMOS RESIDENCIAL SL
CIF B64497100
Capital Social 2767465.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 06/03/2007
VINCULACIONES DE TRAMOS RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAMOS RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bis Barrofet Francesc Xavier | Apoderado | 25/05/2011 | 16/09/2020 |
Bis Isern Domingo | Apoderado | 25/03/2010 | 16/09/2020 |
Bis Isern Jose Maria | Apoderado | 25/03/2010 | 16/09/2020 |
Bis Sancho Jordi | Apoderado | 25/05/2011 | 16/09/2020 |
Bis Sancho Jordi | REPR.143 RRM | 16/04/2014 | 16/09/2020 |
Sancho Marti Maria Del Rocio | REPR.143 RRM | 18/08/2009 | 16/04/2014 |
Bis Isern Jose Maria | REPR.143 RRM | 18/08/2009 |
ACTOS BORME DE TRAMOS RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 108, S 8, H B 345634, I/A 10 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 108, S 8, H B 345634, I/A 10 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-08
Capital Anterior: | 3.867.465,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.767.465,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 107, S 8, H B 345634, I/A 9 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 107, S 8, H B 345634, I/A 8 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 107, S 8, H B 345634, I/A 8 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
- CL PAU CLARIS Num.108 P.AT (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 107, S 8, H B 345634, I/A 7 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 107, S 8, H B 345634, I/A 6 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39617 , F 106, S 8, H B 345634, I/A 5 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08