TRAMITACIONS I GESTIONS REGISTRALS SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social TRAMITACIONS I GESTIONS REGISTRALS SL
CIF B63012892
Capital Social 138983.74 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRAMITACIONS I GESTIONS REGISTRALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAMITACIONS I GESTIONS REGISTRALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serret Simon Raimundo | Liquidador | 26/08/2013 | 04/04/2019 |
Guasch Llorens Salvador | Liquidador | 05/03/2013 | 26/08/2013 |
Serret Simon Raimundo | Liquidador | 05/03/2013 | 26/08/2013 |
Guasch Llorens Salvador | Administrador Solidario | 24/08/2010 | 05/03/2013 |
Serret Simon Raimundo | Administrador Solidario | 24/08/2010 | 05/03/2013 |
Guasch Llorens Carles | Consejero | 24/08/2010 | |
Guasch Llorens Carles | Consejero Delegado | 24/08/2010 | |
Guasch Llorens Salvador | Secretario | 24/08/2010 | |
Guasch Llorens Salvador | Consejero | 24/08/2010 | |
Guasch Llorens Salvador | Consejero Delegado | 24/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRAMITACIONS I GESTIONS REGISTRALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 215, S 8, H B 258803, I/A 12 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 215, S 8, H B 258803, I/A 12 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-08
Capital Anterior: | 31.617,04 | Euros |
Aumento de capital: | 107.366,70 | Euros |
Capital Actual: | 138.983,74 | Euros |
Porcentaje: | 339,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 214, S 8, H B 258803, I/A 11 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 214, S 8, H B 258803, I/A 10 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41252 , F 214, S 8, H B 258803, I/A 10 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35039 , F 18, S 8, H B 258803, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35039 , F 18, S 8, H B 258803, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35039 , F 18, S 8, H B 258803, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08