TRAINING CENTER PALMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Riera, 37
Código Postal 07010
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRAINING CENTER PALMA SL
CIF B57626392
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 03/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRAINING CENTER PALMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAINING CENTER PALMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Ribas Vicente | Administrador Unico | 24/07/2009 | 03/08/2010 |
Juan Ribas Vicente | Liquidador | 03/08/2010 | 03/08/2010 |
Waldmann Ribes Elena Margarita | Apoderado | 24/07/2009 | 03/08/2010 |
ACTOS BORME DE TRAINING CENTER PALMA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 149, S 8, H PM 64330, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 149, S 8, H PM 64330, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 149, S 8, H PM 64330, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 149, S 8, H PM 64330, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 149, S 8, H PM 64330, I/A 3 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 149, S 8, H PM 64330, I/A 2 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 147, S 8, H PM 64330, I/A 1 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-07
Dirección:C/ GENERAL RIERA 37 1 2H (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:03/07/09
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La actividad de enseñanza, no reglada. - La intermediación entre quien precise y quien preste los trabajos de supervisión de sistemas de calidad, relativos a la normativa ISO/9001, y en especial en el ámbito de la aeronáutica. - El arrendamiento y/o subarrendamiento de toda clase de locales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 147, S 8, H PM 64330, I/A 1 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-07