TRAGI SA - EXTINGUIDA
Dirección social PG INDUSTRIAL POLIZUR C/MITJANS Num.31
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social TRAGI SA
CIF A60418431
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRAGI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAGI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Betoret Alfonso | Liquidador | 30/10/2013 | 09/10/2014 |
Villuendas Ponce Oriol | Administrador Concursal | 17/02/2014 | 09/10/2014 |
Perez Betoret Alfonso | Administrador Unico | 03/06/2011 | 30/10/2013 |
Perez Blay Roger | Apoderado | 18/03/2010 | 16/11/2011 |
Perez Betoret Adrian | Administrador Solidario | 27/01/2009 | 03/06/2011 |
Perez Betoret Alfonso | Administrador Solidario | 27/01/2009 | 03/06/2011 |
Garcia Berrocal Juan | Administrador Solidario | 27/01/2009 |
ACTOS BORME DE TRAGI SA
- JUZGADO SOCIAL 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 15, S 8, H B 102460, I/A 19 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 15, S 8, H B 102460, I/A 18 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 727/2013, AUTO FIRME DE FECHA 17/06/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 15, S 8, H B 102460, I/A 18 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 15, S 8, H B 102460, I/A 18 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 727/2013, AUTO FIRME DE FECHA 09/12/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 14, S 8, H B 102460, I/A 17 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 14, S 8, H B 102460, I/A 17 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 14, S 8, H B 102460, I/A 16 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 14, S 8, H B 102460, I/A 16 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 14, S 8, H B 102460, I/A 16 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26407 , F 14, S 8, H B 102460, I/A 15 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-08