TRAGAMOLT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav de Gracia, 83
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRAGAMOLT SL
CIF B66215468
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 30/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRAGAMOLT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAGAMOLT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castella Lopez Jose | Administrador Solidario | 13/02/2014 | 19/01/2022 |
Rocamora Torrents Francisco | Administrador Solidario | 10/08/2017 | 19/01/2022 |
Rocamora Torrents Francisco | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
ROCAMIG SA | Administrador Solidario | 13/02/2014 | 10/08/2017 |
Rocamora Torrents Francisco | REPR.143 RRM | 13/02/2014 | 10/08/2017 |
ACTOS BORME DE TRAGAMOLT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 66, S 8, H B 448441, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 66, S 8, H B 448441, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 66, S 8, H B 448441, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 66, S 8, H B 448441, I/A 2 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 66, S 8, H B 448441, I/A 2 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 64, S 8, H B 448441, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Dirección:CL TRAVESERA DE GRACIA, 83, LOCAL, BAJOS 2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:30/01/14
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:LA VENTA AL MENOR DE PAN EN TODAS SUS VARIEDADES, ASI COMO LA BOLLERIA, PASTELERIA, CHARCUTERIA, COMIDAS PREPARADAS, HELADOS Y BEBIDAS, ALCOHOLICAS O NO, PUDIENDO INCLUIR LA FABRICACION Y DEGUSTACION ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44164 , F 64, S 8, H B 448441, I/A 1 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08