TRAFICOS COMERCIALES E INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 58
Municipio Barcelona
Provincia Zaragoza
Razón Social TRAFICOS COMERCIALES E INMOBILIARIOS SL
CIF B58698747
Capital Social 2003854.2 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ballester Soler Jaume
Auditor BALL CONSULTORS I AUDITORS SLP
VINCULACIONES DE TRAFICOS COMERCIALES E INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAFICOS COMERCIALES E INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALL CONSULTORS I AUDITORS SLP | Auditor | 03/12/2009 | 13/07/2011 |
Ballester Soler Jaume | Consejero | 28/07/2010 | 13/07/2011 |
Ballester Soler Jaume | Consejero Delegado | 28/07/2010 | 13/07/2011 |
Ballester Soler Jaume | Presidente | 28/07/2010 | 13/07/2011 |
Gay Arago Luis | Consejero | 28/07/2010 | 13/07/2011 |
Gay Arago Ruth | Consejero | 28/07/2010 | 13/07/2011 |
Gay Arago Ruth | Secretario | 28/07/2010 | 13/07/2011 |
Conesa Zaragoza Josep | Secretario | 28/07/2010 | |
Conesa Zaragoza Josep | Consejero | 28/07/2010 | |
Gay Mundo Lluis | Presidente | 28/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRAFICOS COMERCIALES E INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 112, S 8, H B 84837, I/A 30 (13/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 112, S 8, H B 84837, I/A 29 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 112, S 8, H B 84837, I/A 29 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-150-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41037 , F 112, S 8, H B 84837, I/A 28 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08
Capital Anterior: | 717.714,20 | Euros |
Aumento de capital: | 1.286.140,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.003.854,20 | Euros |
Porcentaje: | 179,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33874 , F 190, S 8, H B 84837, I/A 27 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08