TRAF AUTOMOCION SL - EXTINGUIDA
Municipio Cuarte de Huerva
Provincia Zaragoza
Razón Social TRAF AUTOMOCION SL
CIF B50384288
Capital Social 1121345.8 Euros
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRAF AUTOMOCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRAF AUTOMOCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Fleta Ana Cristina | Administrador Unico | 09/04/2019 | 29/11/2021 |
Arregui Fleta Ana Cristina | Liquidador | 29/11/2021 | 29/11/2021 |
Arregui Fleta Ana Cristina | Apoderado Mancomunado | 29/11/2021 | |
Arregui Fleta Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | 29/11/2021 |
Arregui Fleta Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 29/11/2021 | |
Arregui Fleta Maria Mercedes | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | 29/11/2021 |
Arregui Fleta Maria Mercedes | Apoderado Mancomunado | 29/11/2021 | |
Arregui Fleta Ana Cristina | Secretario | 20/12/2013 | 09/04/2019 |
Arregui Fleta Ana Cristina | Consejero Delegado | 20/12/2013 | 09/04/2019 |
Arregui Fleta Ana Cristina | Consejero | 20/12/2013 | 09/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRAF AUTOMOCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 213, S 8, H Z 760, I/A 11 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 213, S 8, H Z 760, I/A 11 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 213, S 8, H Z 760, I/A 11 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 213, S 8, H Z 760, I/A 11 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 213, S 8, H Z 760, I/A 11 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 212, S 8, H Z 760, I/A 10 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-50
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 212, S 8, H Z 760, I/A 9 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 19º.- La retribución de administradores consistirá en una cantidad en dinero fija anual, que acuerde la Junta Generaly que permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación, y que podrá percibirse por meses, sin que deba ser igual para todos los administradores, teniéndose en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 212, S 8, H Z 760, I/A 9 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 212, S 8, H Z 760, I/A 9 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 212, S 8, H Z 760, I/A 9 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50