TRADIZIONALIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV JOSEP TARRADELLAS I JOAN Num.38
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social TRADIZIONALIA SL
CIF B65690026
Capital Social 29260.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 05/12/2011
Página Web www.tradizionalia.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TRADIZIONALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRADIZIONALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Martin Jose Manuel | Administrador Solidario | 26/05/2017 | 25/03/2019 |
Simon Jimenez Jordi | Administrador Solidario | 26/05/2017 | 25/03/2019 |
Simon Jimenez Jordi | Apoderado | 28/12/2012 | 25/03/2019 |
Perez Martin Jose Manuel | Administrador Solidario | 30/12/2011 | 26/05/2017 |
Simon Jimenez Eduard | Administrador Solidario | 30/12/2011 | 26/05/2017 |
ACTOS BORME DE TRADIZIONALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 43, S 8, H B 419039, I/A 7 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1513/2018, AUTO FIRME DE FECHA 14/01/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 43, S 8, H B 419039, I/A 7 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-08
- AV JOSEP TARRADELLAS I JOAN Num.38 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 43, S 8, H B 419039, I/A 6 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 43, S 8, H B 419039, I/A 6 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 43, S 8, H B 419039, I/A 6 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-08
Capital Anterior: | 27.800,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.460,00 | Euros |
Capital Actual: | 29.260,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 42, S 8, H B 419039, I/A 5 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-08
Capital Anterior: | 26.320,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.480,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 42, S 8, H B 419039, I/A 4 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 42, S 8, H B 419039, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Capital Anterior: | 25.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.320,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.320,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 41, S 8, H B 419039, I/A 2 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 40, S 8, H B 419039, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08