TRADING TANTALO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Leganes, 16
Código Postal 28944
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRADING TANTALO SL
CIF B86159167
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 03/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRADING TANTALO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRADING TANTALO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Mendez Jorge Igor | Administrador Unico | 16/09/2015 | 27/09/2018 |
Barquilla Mir Yara | Administrador Unico | 10/10/2014 | 16/09/2015 |
Melero Gomez Jose | Administrador Unico | 07/04/2011 | 10/10/2014 |
ACTOS BORME DE TRADING TANTALO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 7 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRADING TANTALO SL
Nif:B86159167
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Mandamiento expedido el día 31.07.2018 en el que se ordena la inscripción del concurso de carácter voluntario así como la simultanea conclusión del mismo y la extinción de la sociedad, según lo acordado en auto de fecha 21.06.2018 que se transcribe literalmente
Fecha de Resolución:21/06/2018
Número Procedimiento Concursal:786/2018
Datos Registrales:
Tomo:
28697
Libro:
0
Folio:
104
Hoja:
8-516726
Inscripción:
7
Fecha Inscripción27/09/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 7 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TRADING TANTALO SL
Nif:B86159167
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:6
Juez / Ponente:DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
Mandamiento expedido el día 31.07.2018 en el que se ordena la inscripción del concurso de carácter voluntario así como la simultanea conclusión del mismo y la extinción de la sociedad, según lo acordado en auto de fecha 21.06.2018 que se transcribe literalmente
Fecha de Resolución:21/06/2018
Número Procedimiento Concursal:786/2018
Datos Registrales:
Tomo:
28697
Libro:
0
Folio:
104
Hoja:
8-516726
Inscripción:
7
Fecha Inscripción27/09/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 7 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 7 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 6 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 6 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
- C/ LEGANES 16, LOCAL (FUENLABRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 5 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 104, S 8, H M 516726, I/A 5 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-28
- Otras modificaciones estatutarias: 6. TRANSMISION INTER VIVOS .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 103, S 8, H M 516726, I/A 4 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28697 , F 103, S 8, H M 516726, I/A 4 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28