TRADIGAN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Anunciadora, 19
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social TRADIGAN SA
CIF A84230432
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 25/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRADIGAN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRADIGAN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Lopez Carlos | Liquidador | 25/10/2012 | 25/10/2012 |
Lopez Lopez Carlos | Consejero Delegado Solidario | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
Lopez Lopez Carlos | Presidente | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
Lopez Lopez Carlos | Consejero | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
Lopez Olmeda Marta | Secretario | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
Lopez Olmeda Marta | Consejero Delegado Solidario | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
Lopez Olmeda Marta | Consejero | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
Lopez Olmeda Silvia | Consejero Delegado Solidario | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
Lopez Olmeda Silvia | Consejero | 24/03/2010 | 25/10/2012 |
ACTOS BORME DE TRADIGAN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20934 , F 94, S 8, H M 371209, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20934 , F 94, S 8, H M 371209, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20934 , F 94, S 8, H M 371209, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20934 , F 94, S 8, H M 371209, I/A 4 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-145-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-68-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20934 , F 93, S 8, H M 371209, I/A 3 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28