TRADEHOUSE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pinar, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TRADEHOUSE SA
CIF A78552411
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TRADEHOUSE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRADEHOUSE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babio Herraiz Eugenio | Vicepresidente | 24/01/2014 | 25/04/2024 |
Babio Herraiz Eugenio | Consejero Delegado Solidario | 22/12/2020 | 25/04/2024 |
Babio Herraiz Eugenio | Consejero | 24/01/2014 | 25/04/2024 |
Rodriguez Lenza Severino | Consejero | 24/01/2014 | 25/04/2024 |
Rodriguez Lenza Severino | Consejero Delegado Solidario | 24/01/2014 | 25/04/2024 |
Rodriguez Lenza Severino | Secretario | 24/01/2014 | 25/04/2024 |
Varela Moreno Oscar | Consejero Delegado Solidario | 22/12/2020 | 25/04/2024 |
Varela Moreno Oscar | Presidente | 22/12/2020 | 25/04/2024 |
Varela Moreno Oscar | Consejero | 22/12/2020 | 25/04/2024 |
Varela Moreno Oscar | Liquidador | 25/04/2024 | 25/04/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TRADEHOUSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 124, S 8, H M 44961, I/A 12 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 124, S 8, H M 44961, I/A 12 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 124, S 8, H M 44961, I/A 12 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 124, S 8, H M 44961, I/A 12 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 124, S 8, H M 44961, I/A 11 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 124, S 8, H M 44961, I/A 11 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 123, S 8, H M 44961, I/A 10 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2580 , F 123, S 8, H M 44961, I/A 9 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-28