TRADE ALCALA 26 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Diaz, 1
Código Postal 28801
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social TRADE ALCALA 26 SL
CIF B83098327
Capital Social 189100.0 Euros
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TRADE ALCALA 26 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRADE ALCALA 26 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gullon Herrera Maria Del Mar | Liquidador Mancomunado | 26/02/2018 | 13/12/2018 |
Martinez De La Casa Miguel Florentino | Liquidador Mancomunado | 26/02/2018 | 13/12/2018 |
Gullon Herrera Maria Del Mar | Administrador Mancomunado | 16/10/2017 | 26/02/2018 |
Martinez De La Casa Miguel Florentino | Administrador Mancomunado | 16/10/2017 | 26/02/2018 |
Florentino Salguero Juan Miguel | Administrador Unico | 16/10/2017 |
ACTOS BORME DE TRADE ALCALA 26 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 67, S 8, H M 293072, I/A 6 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 66, S 8, H M 293072, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 66, S 8, H M 293072, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 66, S 8, H M 293072, I/A 5 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 186.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 189.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 65, S 8, H M 293072, I/A 4 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 94,94 | Euros |
Capital Actual: | 3.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 65, S 8, H M 293072, I/A 4 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 65, S 8, H M 293072, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 65, S 8, H M 293072, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17113 , F 65, S 8, H M 293072, I/A 3 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28