TRABAJOS AEREOS FOTOGRAFIA Y REPORTAJES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Zurron, 26
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TRABAJOS AEREOS FOTOGRAFIA Y REPORTAJES SL
CIF B84878800
Actividad Actividades de fotografía
Fecha de Constitución 24/11/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRABAJOS AEREOS FOTOGRAFIA Y REPORTAJES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRABAJOS AEREOS FOTOGRAFIA Y REPORTAJES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sevilla Garcia Jose Ramon | Liquidador | 01/03/2018 | 01/03/2018 |
Sevilla Garcia Jose Ramon | Administrador Unico | 22/11/2016 | 01/03/2018 |
Paris Rodriguez Juan Luis | Administrador Mancomunado | 31/03/2009 | 22/11/2016 |
Sevilla Garcia Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 31/03/2009 | 22/11/2016 |
Dominguez Gelonch Victor Manuel | Administrador Mancomunado | 31/03/2009 | 10/03/2016 |
Hernandez Martin Francisco Vicente | Administrador Unico | 31/03/2009 |
ACTOS BORME DE TRABAJOS AEREOS FOTOGRAFIA Y REPORTAJES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 54, S 8, H M 422507, I/A 5 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 54, S 8, H M 422507, I/A 5 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 54, S 8, H M 422507, I/A 5 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 54, S 8, H M 422507, I/A 5 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 53, S 8, H M 422507, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 53, S 8, H M 422507, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 53, S 8, H M 422507, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
- PASEO ZURRON, NUMERO 26, 3º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 53, S 8, H M 422507, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 53, S 8, H M 422507, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23548 , F 53, S 8, H M 422507, I/A 3 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-28