TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL MANAGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL ACERO Num.37 P.1
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL MANAGER SL
CIF B65916181
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 26/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL MANAGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL MANAGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adelantado Fernandez Ruben Rafael | Administrador Unico | 19/01/2017 | 20/02/2023 |
Adelantado Navarro Rafael | Liquidador | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
Adelantado Navarro Rafael | Apoderado Solidario | 19/01/2017 | 20/02/2023 |
Fernandez Lozano Claudia | Apoderado | 10/01/2013 | 20/02/2023 |
Zango Xuriguera Jose Luis | Apoderado | 13/05/2013 | 20/02/2023 |
Adelantado Navarro Rafael | Administrador Unico | 07/01/2013 | 19/01/2017 |
ACTOS BORME DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y CONTROL MANAGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 199, S 8, H B 431685, I/A 7 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 199, S 8, H B 431685, I/A 7 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 199, S 8, H B 431685, I/A 7 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 199, S 8, H B 431685, I/A 6 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 198, S 8, H B 431685, I/A 5 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 198, S 8, H B 431685, I/A 5 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 198, S 8, H B 431685, I/A 4 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 197, S 8, H B 431685, I/A 2 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 196, S 8, H B 431685, I/A 1 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Dirección:CL ACERO Num.37 P.1 (BADALONA)
Comienzo de operaciones:26/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:SERVICIOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE.SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL,ASESORAMIENTO Y GESTION DE OBRAS Y CONTRATAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43533 , F 196, S 8, H B 431685, I/A 1 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08