TRABAJO Y DISEÑO GRAFICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ DON PEDRO ARIAS 70
Código Postal 13630
Municipio Socuéllamos
Provincia Ciudad Real
Razón Social TRABAJO Y DISEÑO GRAFICO SL
CIF B13532833
Capital Social 6300.0 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 01/01/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Antequera Montero Francisco Javier
VINCULACIONES DE TRABAJO Y DISEÑO GRAFICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRABAJO Y DISEÑO GRAFICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antequera Montero Francisco Javier | Socio Unico | 07/01/2012 | 21/03/2022 |
Izquierdo Bermejo Javier | Apoderado | 27/11/2012 | 21/03/2022 |
Montero Delgado Jose Ramon | Apoderado | 07/01/2012 | 21/03/2022 |
Montero Picazo Laura | Administrador Unico | 27/11/2012 | 21/03/2022 |
Montero Picazo Laura | Liquidador Unico | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
Antequera Montero Francisco Javier | Administrador Unico | 07/01/2012 | 27/11/2012 |
ACTOS BORME DE TRABAJO Y DISEÑO GRAFICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 109, S 8, H CR 21608, I/A 5 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 109, S 8, H CR 21608, I/A 5 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-13
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 109, S 8, H CR 21608, I/A 5 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-13
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 109, S 8, H CR 21608, I/A 5 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 109, S 8, H CR 21608, I/A 5 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 109, S 8, H CR 21608, I/A 4 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 108, S 8, H CR 21608, I/A 3 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 108, S 8, H CR 21608, I/A 3 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-13
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 108, S 8, H CR 21608, I/A 2 (07/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 106, S 8, H CR 21608, I/A 1 (07/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-13