TOUT EN OFF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paris, 179
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOUT EN OFF SL
CIF B64438724
Capital Social 168010.0 Euros
Actividad Actividades de traducción e interpretación
Fecha de Constitución 12/01/2007
VINCULACIONES DE TOUT EN OFF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOUT EN OFF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabanes Gascon Joan | Apoderado Solidario | 11/06/2014 | 12/03/2024 |
Jean Didier Maurice Koungue Aissy | Liquidador | 12/03/2024 | |
Koungue Aissy Jean Didier Maurice | Liquidador | 18/12/2023 | 12/03/2024 |
Koungue Aissy Jean Didier Maurice | Administrador Unico | 18/12/2023 |
ACTOS BORME DE TOUT EN OFF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 213, S 8, H B 344213, I/A 8 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 213, S 8, H B 344213, I/A 8 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
- CL PARIS, NUMERO 179-181, ESC. B, PUERTA 1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 213, S 8, H B 344213, I/A 7 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 88, S 8, H T 55841, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 88, S 8, H T 55841, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 88, S 8, H T 55841, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-43
- PLAZA DE L'ESGLESIA 2 (NOU DE GAIA (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 88, S 8, H T 55841, I/A 2 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-43
- AMPLIAR A: LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COACHING EDUCATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 211, S 8, H B 344213, I/A 4 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-08
- PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 211, S 8, H B 344213, I/A 4 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.20:REMUNERACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 211, S 8, H B 344213, I/A 4 (31/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-08