TOUS PELL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Velázquez, 9
Código Postal 08140
Municipio Caldes de Montbui
Provincia Barcelona
Razón Social TOUS PELL SL
CIF B61919031
Actividad Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería
Página Web www.tous.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE TOUS PELL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOUS PELL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manglano Borso Di Carminati Jose Luis | Administrador Solidario | 08/04/2009 | 10/12/2010 |
Tous Oriol Maria Alba | Administrador Solidario | 08/04/2009 | 10/12/2010 |
Artigas Samso Josep | Administrador | 08/04/2009 | |
Burgada Artigas Ramon | Administrador | 08/04/2009 |
ACTOS BORME DE TOUS PELL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31527 , F 223, S 8, H B 194190, I/A 6 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SOCIO UNICO:"TOUS&TOUS COMPLEMENTS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31527 , F 223, S 8, H B 194190, I/A 5 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31527 , F 223, S 8, H B 194190, I/A 4 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31527 , F 223, S 8, H B 194190, I/A 4 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-08