TOUS JOYEROS BURGOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lain Calvo, 37
Código Postal 09003
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOUS JOYEROS BURGOS SL
CIF B09401746
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Página Web www.tous.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único S TOUS SL
Propietario S TOUS SL
VINCULACIONES DE TOUS JOYEROS BURGOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOUS JOYEROS BURGOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baldoma Fornos Carlos | Apoderado | 14/03/2018 | 26/11/2021 |
Garros Ribera Nuria | Apoderado | 14/03/2018 | 26/11/2021 |
Garros Ribera Nuria | Apoderado Mancomunado | 07/08/2020 | 26/11/2021 |
S TOUS SL | Administrador Unico | 12/02/2021 | 26/11/2021 |
S TOUS SL | Socio Unico | 12/02/2021 | 26/11/2021 |
Martin Baron Maria Angeles | Administrador Mancomunado | 18/12/2019 | 12/02/2021 |
S TOUS SL | Administrador Mancomunado | 18/12/2019 | 12/02/2021 |
Martin Baron Maria Angeles | Apoderado | 14/03/2018 | 06/11/2020 |
Baldoma Fornos Carlos | Apoderado Mancomunado | 14/03/2018 | 14/08/2020 |
Baldoma Fornos Carlos | Apoderado Mancomunado | 07/08/2020 | 14/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOUS JOYEROS BURGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 216, S 8, H BU 8816, I/A 27 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 216, S 8, H BU 8816, I/A 27 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-09
- Practicado cierre provisional por plazo de SEIS MESES a la hoja registral de la Sociedad "TOUS JOYEROS BURGOS SL" NIF B09401746, absorbida junto con otras por la mercantil "JOYERIA TOUS SA "con NIF A25039199 inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 216, S 8, H BU 8816, I/A 26 N (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-179-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 216, S 8, H BU 8816, I/A 26 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-09
- Artículo de los estatutos: Artículo 14º (antes 15º). La Sociedad se rige por un administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 215, S 8, H BU 8816, I/A 25 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-09
- Otras modificaciones estatutarias: Eliminación de las prestaciones accesorias, dejando sin contenido el art. 7, modificando el art. 16 (hoy nº 15) y renumerando el resto de articulado.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 215, S 8, H BU 8816, I/A 25 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 215, S 8, H BU 8816, I/A 25 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 215, S 8, H BU 8816, I/A 25 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 215, S 8, H BU 8816, I/A 24 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-09
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 739, L 530, F 215, S 8, H BU 8816, I/A 23 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-09