TOURWORLD LINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roger de Flor, 153
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOURWORLD LINE SL
CIF B66658220
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 01/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOURWORLD LINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOURWORLD LINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kilasoniya Marfina Alina | Administrador Unico | 11/04/2022 | 23/02/2023 |
Kilasoniya Marfina Alina | Liquidador | 23/02/2023 | 23/02/2023 |
Clemente Ortego Gonzalo | Administrador Unico | 18/01/2016 | 11/04/2022 |
Rodriguez De Liebana Torres Maria Vanessa | Administrador Unico | 17/12/2015 | 18/01/2016 |
ACTOS BORME DE TOURWORLD LINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 63, S 8, H B 477351, I/A 4 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 63, S 8, H B 477351, I/A 4 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 63, S 8, H B 477351, I/A 4 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA ALINA KILASONIYA MARFINA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 62, S 8, H B 477351, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 62, S 8, H B 477351, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 62, S 8, H B 477351, I/A 3 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-08
- LA ACTUACION COMO SOCIEDAD HOLDING MEDIANTE LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPAÑOL,DIRIGIENDO Y GESTIONANDO DICHAS PARTICIPACIONES,ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 62, S 8, H B 477351, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
- CL ROGER DE FLOR Num.153 ESC.A P.3 PTA.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 62, S 8, H B 477351, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 62, S 8, H B 477351, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45117 , F 62, S 8, H B 477351, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08