TOURMALET HOLDCO INVESTMENTS SOCIMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Roure, 6
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOURMALET HOLDCO INVESTMENTS SOCIMI SA
CIF A66567058
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/06/2015
Nombres Anteriores
- HATEST INVESTMENTS 2015 SL
- TOURMALET HOLDCO INVESTMENTS SOCIMI SL
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TOURMALET HOLDCO INVESTMENTS SOCIMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOURMALET HOLDCO INVESTMENTS SOCIMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acosta Ramirez Miguel | V-SEC NO CON | 18/08/2016 | 09/01/2020 |
Acosta Ramirez Miguel | Apoderado Solidario | 09/06/2016 | 09/01/2020 |
Acosta Ramirez Miguel | V-SEC NO CON | 04/11/2015 | 09/01/2020 |
Acosta Ramirez Miguel Pedro | Liquidador | 09/01/2020 | 09/01/2020 |
Anissa Mediane | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2017 | 09/01/2020 |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 18/08/2016 | 09/01/2020 |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Presidente | 18/08/2016 | 09/01/2020 |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Consejero | 18/08/2016 | 09/01/2020 |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado | 04/11/2015 | 09/01/2020 |
AREA GESTIO BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 09/06/2016 | 09/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TOURMALET HOLDCO INVESTMENTS SOCIMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 114, S 8, H B 471356, I/A 21 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 114, S 8, H B 471356, I/A 21 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 114, S 8, H B 471356, I/A 21 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 114, S 8, H B 471356, I/A 20 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 114, S 8, H B 471356, I/A 20 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 114, S 8, H B 471356, I/A 19 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 113, S 8, H B 471356, I/A 18 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 113, S 8, H B 471356, I/A 17 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 113, S 8, H B 471356, I/A 17 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45400 , F 113, S 8, H B 471356, I/A 16 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-08