TOT RECURS 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Blondel, 25
Código Postal 25002
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOT RECURS 2008 SL
CIF B64491624
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TOT RECURS 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOT RECURS 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
España Fernandez Noelia Carmen | Liquidador | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
España Fernandez Noelia Carmen | Administrador Unico | 08/01/2016 | 30/12/2019 |
Garrofe Ochoa Pau- Andreu | Administrador Unico | 26/11/2015 | 08/01/2016 |
Garrofe Cueto Andreu | Administrador Unico | 26/11/2015 |
ACTOS BORME DE TOT RECURS 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 63, S 8, H L 29031, I/A 5 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 63, S 8, H L 29031, I/A 5 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 63, S 8, H L 29031, I/A 5 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 63, S 8, H L 29031, I/A 5 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 63, S 8, H L 29031, I/A 5 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 62, S 8, H L 29031, I/A 4 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 62, S 8, H L 29031, I/A 4 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-25
- AVDA BLONDEL 25 1 1 (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 62, S 8, H L 29031, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-25
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19: RETRIBUCION DEL ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39460 , F 65, S 8, H B 346566, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39460 , F 65, S 8, H B 346566, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-08