TOT PLASTIC SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social TOT PLASTIC SL
CIF B60623063
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
VINCULACIONES DE TOT PLASTIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TOT PLASTIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morales Morales Jose Luis | Administrador Concursal | 18/02/2010 | 21/07/2016 |
Muñoz Gispert Antonio | Administrador Concursal | 18/02/2010 | 21/07/2016 |
Ventura Vives German | Liquidador | 18/12/2008 | 21/07/2016 |
Ventura Perdigo David | Apoderado | 05/01/2009 | |
Ventura Perdigo German | Apoderado | 05/01/2009 | |
Ventura Vives German | Administrador | 18/12/2008 |
ACTOS BORME DE TOT PLASTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 171, S 8, H B 118136, I/A 16 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 53/2009, AUTO FIRME DE FECHA 28/06/2016, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 171, S 8, H B 118136, I/A 16 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 171, S 8, H B 118136, I/A 16 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
- CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONCURSALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 171, S 8, H B 118136, I/A 15 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-88-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 53/2009 SECCION C5, AUTO DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2009, ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 169, S 8, H B 118136, I/A A (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 169, S 8, H B 118136, I/A A (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 169, S 8, H B 118136, I/A 14 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 169, S 8, H B 118136, I/A 13 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 168, S 8, H B 118136, I/A 12 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30916 , F 168, S 8, H B 118136, I/A 12 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08