TOSHIBA EUROPE GMBH
Dirección social Avda de Europa, 19
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TOSHIBA EUROPE GMBH
Página Web www.toshiba.es
VINCULACIONES DE TOSHIBA EUROPE GMBH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOSHIBA EUROPE GMBH
- Cese del consejero delegado de la Sociedad Matriz, don Kumagai Tomoaki y nombramiento de don Hiroshi Morikawa como consejero delegado de la Sociedad Matriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 139, S 8, H M 92645, I/A 82 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-28
- La producción, el montaje, el diseño, el desarrollo, la importación, la exportación, la venta y la distribución de productos electrotécnicos y electrónicos, así como productos similares relacionados, accesorios y piezas de repuesto, actividades de investigación y desarrollo, análisis y ensayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 139, S 8, H M 92645, I/A 81 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
- Aportado nuevo texto de los estatutos sociales de la sociedad matriz, así como el nuevo numero de registro comercial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 138, S 8, H M 92645, I/A 80 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
- El domicilio de la sociedad TOSHIBA EUROPE GMBH se ha trasladado a Dusseldorf, Hansaallee 181
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 138, S 8, H M 92645, I/A 79 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
- Modificación del Organo de Administración de la sociedad Matriz, consignando los actuales consejeros de la sociedad, D. Dirk Mokosh y D. Tomoaki Kumagai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 138, S 8, H M 92645, I/A 78 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
- AVDA DE EUROPA 19 - 3º A (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 138, S 8, H M 92645, I/A 77 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
- C/ RIBERA DEL LOIRA 46 - CAMPO DE LAS NACIONES (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 137, S 8, H M 92645, I/A 76 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 137, S 8, H M 92645, I/A 76 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
- AVDA CASTILLA 2 - BLOQUE MUNICH, PLANTA 3, OFICINA (SAN FERNANDO DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 137, S 8, H M 92645, I/A 75 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30948 , F 137, S 8, H M 92645, I/A 74 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28