TORRONS VICENS MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bosseria, 6
Código Postal 07001
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORRONS VICENS MALLORCA SL
CIF B25818022
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/10/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORRONS VICENS MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRONS VICENS MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRONS VICENS SL | Socio Unico | 10/04/2019 | 01/02/2024 |
Velasco Herrero Angel | Liquidador | 01/02/2024 | 01/02/2024 |
Velasco Herrero Angel | Administrador Unico | 10/04/2019 | 01/02/2024 |
Massanet Vives Maria Elena | Administrador Unico | 24/04/2017 | 10/04/2019 |
TORRONS VICENS SL | Socio Unico | 04/11/2016 | 31/05/2017 |
Velasco Herrero Angel | Administrador Unico | 04/11/2016 | 24/04/2017 |
ACTOS BORME DE TORRONS VICENS MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 6 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 6 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 6 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 6 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 6 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 137, S 8, H PM 81660, I/A 3 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-07
- C/ BOSSERIA 6 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2711 , F 136, S 8, H PM 81660, I/A 2 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-07