TORRLA INVERSIONES 2000 SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social TORRLA INVERSIONES 2000 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE TORRLA INVERSIONES 2000 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRLA INVERSIONES 2000 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Entidad Gestora | 21/11/2022 | |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 01/08/2017 | 21/11/2022 |
BGT AUDITORES SL | Auditor | 26/08/2009 | 21/11/2022 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 25/08/2010 | 21/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2015 | 21/11/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 13/09/2018 | 21/11/2022 |
Lara Perez Maria Del Carmen | Consejero | 11/08/2011 | 21/11/2022 |
Lara Perez Maria Del Carmen | Liquidador Suplente | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
Torregrosa Arranz Luis | Consejero Delegado | 11/08/2011 | 21/11/2022 |
Torregrosa Arranz Luis | Consejero | 11/08/2011 | 21/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORRLA INVERSIONES 2000 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 47, S 8, H M 279267, I/A 39 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 47, S 8, H M 279267, I/A 39 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
- CESE DE SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES (IBERCLEAR) COMO ENTIDAD ENCARGADA DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 47, S 8, H M 279267, I/A 39 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 47, S 8, H M 279267, I/A 39 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 47, S 8, H M 279267, I/A 39 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
- La sociedad ha sido dada de baja del Registro Administrativo de la CNMV, en el que figuraba inscrita con el número 1792
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16120 , F 138, S 8, H M 279267, I/A 13M (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 47, S 8, H M 279267, I/A 38 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 47, S 8, H M 279267, I/A 37 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16420 , F 225, S 8, H M 279267, I/A 36 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16420 , F 225, S 8, H M 279267, I/A 35 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-28