TORRES MARTIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GREMIO TONELEROS 8 - POLIGONO SON CASTELLO
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social TORRES MARTIN SA
CIF A35067842
Página Web www.autobusestorres.es
Órgano Administración Administrador único
Auditor COVAS AUDITORS ASSOCIATS SL
VINCULACIONES DE TORRES MARTIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRES MARTIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVAS AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 31/03/2016 | 12/01/2023 |
CRESPI Y LLOMPART AUDITORES Y CONSULTORES SL | Auditor | 16/02/2012 | 12/01/2023 |
Florit Morro Miguel | Liquidador | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Florit Morro Miguel | Administrador Unico | 13/10/2011 | 12/01/2023 |
Torres De Saa Armando Julian | Apoderado | 12/01/2023 | |
TRANSUNION MALLORCA SL | Socio Unico | 13/10/2011 | 14/02/2013 |
Torres De Saa Armando Julian | Apoderado | 13/10/2011 | 03/11/2011 |
Torres De Saa Olivia Rosa | Apoderado | 03/11/2011 | |
Torres De Saa Armando Julian | Administrador Unico | 01/07/2009 | 13/10/2011 |
Torres Martin Jose Ambrosio | Administrador Unico | 01/07/2009 |
ACTOS BORME DE TORRES MARTIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 74, S 8, H PM 88021, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 74, S 8, H PM 88021, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 74, S 8, H PM 88021, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 74, S 8, H PM 88021, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 74, S 8, H PM 88021, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 74, S 8, H PM 88021, I/A 3 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-07
- C/ GREMIO TONELEROS 8 - POLIGONO SON CASTELLO (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 74, S 8, H PM 88021, I/A 2 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 70, S 8, H IF 522, I/A 21 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 70, S 8, H IF 522, I/A 20 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-35
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11 , F 60, S 8, H IF 522, I/A 19 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-35