TORREPEROGIL INICIATIVAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Villa, 19
Código Postal 23320
Municipio Torreperogil
Provincia Jaén
Razón Social TORREPEROGIL INICIATIVAS SA
CIF A23557036
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/04/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE TORREPEROGIL INICIATIVAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORREPEROGIL INICIATIVAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balbuena Fernandez Isabel | Liquidador | 06/11/2012 | 28/11/2014 |
Caballero Conchillo Josefa | Liquidador | 06/11/2012 | 28/11/2014 |
Checa Talavera Francisco | Consejero | 19/01/2011 | 28/11/2014 |
Jiemenez Redondo Maria | Consejero | 17/01/2012 | 28/11/2014 |
Jimenez Fernandez Juan | Liquidador | 06/11/2012 | 28/11/2014 |
Ruiz Villar Jose | Liquidador | 06/11/2012 | 28/11/2014 |
Talavera Montiel Ildefonso | Liquidador | 06/11/2012 | 28/11/2014 |
Balbuena Fernandez Isabel | Secretario | 17/01/2012 | 06/11/2012 |
Balbuena Fernandez Isabel | Consejero | 17/01/2012 | 06/11/2012 |
Caballero Conchillo Josefa | Presidente | 17/01/2012 | 06/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORREPEROGIL INICIATIVAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 181, S 8, H J 14722, I/A 9 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-23
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 180, S 8, H J 14722, I/A 8 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-23
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 180, S 8, H J 14722, I/A 8 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-23
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 180, S 8, H J 14722, I/A 8 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-23
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 180, S 8, H J 14722, I/A 7 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-23
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 180, S 8, H J 14722, I/A 7 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-23
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-38-23
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 180, S 8, H J 14722, I/A 6 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-23
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 180, S 8, H J 14722, I/A 6 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-23
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387 , F 179, S 8, H J 14722, I/A 5 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-23