TORRELODONES MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social TORRELODONES MANAGEMENT SL
CIF B84925627
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE TORRELODONES MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORRELODONES MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Rodriguez Cesar Guillermo | Apoderado | 03/08/2010 | 12/01/2012 |
Ammari Mathieu Jean Michel | Liquidador | 12/01/2012 | 12/01/2012 |
Campos Guallar Isabel | Apoderado | 03/08/2010 | 12/01/2012 |
Garcia Manso Zurita Jose Luis | Apoderado | 03/08/2010 | 12/01/2012 |
Kohnke Marcus | Administrador Mancomunado | 25/08/2009 | 12/01/2012 |
Stapf Nina | Administrador Mancomunado | 25/08/2009 | 12/01/2012 |
Weber Michael Rudolf | Apoderado | 03/08/2010 | |
Friedrich Thomas | Administrador Mancomunado | 25/08/2009 | |
Gminder Gerhard Albert | Apoderado | 25/08/2009 | |
Reihlen Albrecht Walter | Apoderado | 25/08/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TORRELODONES MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 149, S 8, H M 423983, I/A 10 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 149, S 8, H M 423983, I/A 10 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 149, S 8, H M 423983, I/A 10 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 149, S 8, H M 423983, I/A 10 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 148, S 8, H M 423983, I/A 9 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 148, S 8, H M 423983, I/A 8 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-187-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 148, S 8, H M 423983, I/A 7 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23627 , F 148, S 8, H M 423983, I/A 6 (25/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-28