TORREBODON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Peña Abubilla, 13
Código Postal 28791
Municipio Soto del Real
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TORREBODON SL
CIF B86992864
Capital Social 61695.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 20/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TORREBODON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TORREBODON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alaiz Gonzalez Lara | Administrador Unico | 13/05/2014 | 06/11/2020 |
Alaiz Gonzalez Lara | Liquidador | 06/11/2020 | 06/11/2020 |
Alaiz Robles Carlos | Apoderado | 16/05/2014 | 06/11/2020 |
ACTOS BORME DE TORREBODON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 65, S 8, H M 580899, I/A 5 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 65, S 8, H M 580899, I/A 5 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 65, S 8, H M 580899, I/A 5 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 65, S 8, H M 580899, I/A 5 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
- Modificada la valoración económica dada al inmueble que se aportó para la efectuar la ampliación de capital que causó inscripción 3ª de 58.695,00E a 220.000,00E
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 64, S 8, H M 580899, I/A 4 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 58.695,00 | Euros |
Capital Actual: | 61.695,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.956,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 63, S 8, H M 580899, I/A 3 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 62, S 8, H M 580899, I/A 2 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 60, S 8, H M 580899, I/A 1 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Dirección:C/ PEÑA ABUBILLA 13 (SOTO DEL REAL)
Comienzo de operaciones:20/03/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- COMPRA, VENTA, EXPLOTACION, CONSTRUCCION, PROMOCION, REPARACION Y REHABILITACION DE TODA CLASE DE INMUEBLES. 2.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, INDUSTRIAL Y RUSTICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32274 , F 60, S 8, H M 580899, I/A 1 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28